NCIFOUNDATIONS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY WILL UNDERTAKE ACTIVITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PEOPLE IN THE UK AND IN VERY DEPRIVED COUNTRIES WORLDWIDE; THOSE IN EXTREMELY HIGH POVERTY AND AS SUCH WILL ASSIST GLOBAL COMMUNITIES IN SUCH CHARITABLE WAYS AS THE TRUSTEES SEE FIT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Akrotiri
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Armenia
- Aruba
- Aserbaijan
- Awstralia
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Brunei
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Byrma
- Cabo Verde
- Caledonia Newydd
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Ciwba
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- De Georgia
- Dekelia
- Denmarc
- Djibouti
- Dominica
- Ecwador
- El Salvador
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Feneswela
- Ffiji
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Gabon
- Gaiana
- Georgia
- Gerner
- Ghana
- Gibraltar
- Gogledd Corea
- Gogledd Iwerddon
- Grenada
- Groeg
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Guyan Ffrengig
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- Haiti
- Hondwras
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Ireland
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Kiribati
- Kosovo
- Laos
- Latfia
- Lesotho
- Libanus
- Liberia
- Libia
- Lwcsembwrg
- Macau
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mecsico
- Micronesia
- Moldofa
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Norwy
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Polynesia Ffrengig
- Portiwgal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Samoa
- Samoa America
- San Marino
- São Tomé A Príncipe
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slofacia
- Slofenia
- Somalia
- Sri Lanka
- St Barthelemy
- St Helena
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Martin
- St Pierre A Miquelon
- St Vincent A Grenadines
- Surinam
- Svalbard
- Sweden
- Syria
- Taiwan
- Tanzania
- Tchad
- Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
- Togo
- Tokelau
- Tomor-leste
- Tonga
- Trinidad A Tobago
- Tsieina
- Tunisia
- Twfalw
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Vanuatu
- Wallis A Futuna
- Wrwgwâi
- Y Bahamas
- Y Comoros
- Yemen
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Ynys Christmas
- Ynys Gogledd Mariana
- Ynys Manaw
- Ynys Norfolk
- Ynysoedd Cayman
- Ynysoedd Coco (KEELING)
- Ynysoedd Cook
- Ynysoedd Falkland
- Ynysoedd Faroe
- Ynysoedd Marshall
- Ynysoedd Solomon
- Ynysoedd Turks A Caicos
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
- Ynys Pitcairn
- Ynys Y Pasg
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Yr Ynys Las
- Y Swdan
- Y Swistir
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2013: CIO registration
- NCIFOUNDATIONS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGOZI ENEM BA HONS | Cadeirydd | 11 February 2013 |
|
|
||||
Sonia Berachi | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Angela Ego | Ymddiriedolwr | 07 March 2014 |
|
|
||||
OSITA ENEM | Ymddiriedolwr | 11 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/07/2020 | 06/07/2021 | 06/07/2022 | 06/07/2023 | 06/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £1.53k | £10.59k | £3.00k | £25.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £650 | £1.50k | £8.49k | £2.99k | £18.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Gorffennaf 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Gorffennaf 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Gorffennaf 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Gorffennaf 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Gorffennaf 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Gorffennaf 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Gorffennaf 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Gorffennaf 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Gorffennaf 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Gorffennaf 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED ON 04/04/2013 AMENDED ON 03/05/2013
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSES (CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW) FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE UNITED KINGDOM AND SUCH PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES SEE FIT: (A) THE RELIEF OF PEOPLE WITH A CHARITABLE NEED IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO ORPHANS AND VULNERABLE WOMEN (INCLUDING YOUNG MOTHERS) IN FINANCIAL NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, (B) THE RELIEF OF THOSE IN POVERTY IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO WOMEN, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD WHO ARE THE VICTIMS OF WAR OR NATURAL DISASTER, TROUBLE, OR CATASTROPHE BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT, (C) THE PROMOTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH, (D) THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION BY PREVENTING PEOPLE FROM BEING SOCIALLY EXCLUDED (BEING EXCLUDED FROM SOCIETY AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS; CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY) SO THEY CAN PLAY A FULLER PART IN THEIR COMMUNITIES AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY IMPROVE, (E) THE ADVANCEMENT IN LIFE AND TO HELP CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UNDER 25 YEARS BY PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS, AND (F) THE FURTHERANCE OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES (CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
UNITED KINGDOM WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT B
179B PRINCE OF WALES ROAD
LONDON
NW5 3QB
- Ffôn:
- 07466 226856
- E-bost:
- Info@ncifoundations.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window