ymddiriedolwyr VOICE OF THE LISTENER & VIEWER
Rhif yr elusen: 1152136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN BROWNE | Cadeirydd | 25 March 2013 |
|
|
||||
Allan Jack | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Professor Robert Charles Usherwood | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Board | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Sue Washbrook | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Toni Charlton | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Professor Sylvia Margaret Harvey | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Alan Barlow | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||
Anthony Wills | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||
Professor Robert Beveridge | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Peter Stanley Gordon | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
Mary Dixon | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.