FORCES FAMILIES FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity has undertaken various military fundraising activities, including coast to coast cycle races and fundraising expeditions. There has also been a number of individual events including marathons and multiple sporting events. The charity committee have continued to raise awareness of the charity and the services it can provide to other families within the UK armed forces.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 February 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
- Dinas Caerefrog
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 09 Mai 2013: Cofrestrwyd
- 09 Awst 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- FFNBS (Enw gwaith)
- FORCES FAMILIES NEUROBLASTOMA SUPPORT (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/02/2014 | 01/02/2015 | 01/02/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.89k | £2.09k | £1.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £891 | £216 | £216 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2016 | 06 Chwefror 2017 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2015 | 22 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 MAR 2013 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 01/07/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SUPPORT AND EXTRA FUNDING FOR FAMILIES OF THE BRITISH MILITARY WHO HAVE CHILDREN OF SCHOOL AGE WITH NEUROBLASTOMA CANCER.TO OFFER ADVICE AND FINANCIAL SUPPORT TO GET TREATMENT OVERSEAS IF THE NHS IS UNABLE TO PROVIDE THE NECESSARY TREATMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window