Hanes ariannol HARTLEPOOL FOODBANK CIO
Rhif yr elusen: 1152046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.75k | £157.07k | £106.49k | £133.98k | £193.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.99k | £74.73k | £90.53k | £131.21k | £196.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £21.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £62.98k | £14.50k | £12.00k | £32.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.