Hanes ariannol ABSOLUTELY TOGETHER
Rhif yr elusen: 1152093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.49m | £4.50m | £1.89m | £3.97m | £7.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.59m | £4.96m | £2.92m | £3.88m | £5.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £870.98k | £314.18k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.96k | £10.98k | £19.86k | £333.90k | £44.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £378.69k | £489.40k | £43.52k | £368.35k | £445.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.10m | £4.00m | £882.81k | £3.27m | £4.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38 | £4 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.07m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.45m | £4.78m | £2.88m | £3.76m | £5.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.48k | £12.00k | £12.83k | £16.00k | £37.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £134.31k | £175.28k | £38.86k | £115.91k | £118.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.