WHITLEY BAY PANTOMIME SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(I) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE ARTS, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THE ART OF THEATRE AND PANTOMIME AND THE ASSOCIATED SKILLS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC (II) TO MAKE SUCH GRANTS AND DONATIONS FOR SUCH PURPOSES AS ARE CHARITABLE ACCORDING THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
90 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Tyneside
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN ANTHONY LINSDELL-BELL | Cadeirydd | 08 May 2013 |
|
|
||||
GEORGIA MAYA WHITE | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
JOANNA MICHELLE BARRETT | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Mark Joseph Taylor Robinson | Ymddiriedolwr | 03 July 2020 |
|
|||||
DAVID MICHAEL LINSDELL-BELL | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
JULIE REWCASTLE SMITH | Ymddiriedolwr | 08 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.18k | £200 | £38.06k | £31.42k | £17.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.54k | £1.74k | £28.04k | £28.87k | £26.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Mehefin 2024 | 132 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Mehefin 2024 | 132 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 06 Mar 2014 as amended on 08 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE ARTS, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THE ART OF THEATRE AND PANTOMIME AND THE ASSOCIATED SKILLS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC (II) TO MAKE SUCH GRANTS AND DONATIONS FOR SUCH PURPOSES AS ARE CHARITABLE ACCORDING THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 Belmont Close
WALLSEND
Tyne And Wear
NE28 9DX
- Ffôn:
- 07727108389
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window