THE FLAG INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1152496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Flag Institute is a forum to research a and inform about Vexillology (the Study of Flags). It does this by way of public meetings, scholarly publications and archiving of authoritative flag information from around the world. It helps communities design new flags maintains the UK local flag register and advises HM Government, national and international organizations on flags and flag protocol.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £13,616
Cyfanswm gwariant: £21,188

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstralia
  • Belarws
  • Bermuda
  • Canada
  • Chile
  • De Affrica
  • Denmarc
  • Estonia
  • Ffrainc
  • Georgia
  • Gwlad Belg
  • Hwngari
  • India
  • Israel
  • Japan
  • Jersey
  • Lwcsembwrg
  • Norwy
  • Rwsia
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Sweden
  • Ukrain
  • Unol Daleithiau
  • Y Ffindir
  • Ynys Manaw
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir
  • Y Weriniaeth Tsiec

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mehefin 2013: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • FI (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Revd Canon John Hall Cadeirydd 01 January 2012
Dim ar gofnod
Jonathan Jarratt Ymddiriedolwr 16 November 2024
Dim ar gofnod
Monsieur Roger Ourset Ymddiriedolwr 26 November 2022
Dim ar gofnod
Philip Stephen Tibbetts Ymddiriedolwr 19 November 2016
Dim ar gofnod
Lesley Barbara Ross Ymddiriedolwr 28 November 2015
Dim ar gofnod
GRAHAM MICHAEL PADRUIG BARTRAM FFI Ymddiriedolwr 04 June 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.07k £22.50k £12.12k £13.34k £13.62k
Cyfanswm gwariant £11.14k £14.15k £13.16k £17.45k £21.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 17 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 17 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 07 Chwefror 2024 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 07 Chwefror 2024 7 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 21 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 21 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 29 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 29 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 21 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
84 Norwood Grove
BEVERLEY
HU17 9HS
Ffôn:
07531266713