UNITED KINGDOM & EUROPE WORLD LITERACY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are dedicated to transforming the lives of the world?s most disadvantaged children by focusing on literacy and education. We implement sustainable programs which aim to raise literacy standards and give individuals every possible chance to receive a quality education. Promoting and teaching literacy in early childhood years is not only key to success at school but also later in life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
56 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
- Cernyw
- Dinas Birmingham
- Dinas Bryste
- Dinas Caerl?r
- Dinas Lerpwl
- Dinas Manceinion
- Milton Keynes
- Swydd Derby
- Cenia
- Colombia
- De Affrica
- Ghana
- Nigeria
- Uganda
Llywodraethu
- 18 Hydref 2013: Cofrestrwyd
- WLF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Gordon | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Julia Paterson | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Dr Tony Cree | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Darryn Keneally | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
ANDREW KAY | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.75k | £168.78k | £213.22k | £207.83k | £91.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.44k | £146.90k | £229.03k | £244.29k | £45.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 21 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05 APR 2013
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT (AS THOSE TERMS ARE UNDERSTOOD IN CHARITY LAW) BY: (1) PROVIDING AND SUPPORTING PROGRAMMES FOR THE PROMOTION OF LITERACY SKILLS IN PLACES OF NEED THROUGHOUT THE WORLD; (2) COLLABORATING WITH PEOPLE AND INSTITUTIONS WORKING TO IMPROVE LITERACY; AND (3) ASSISTING THOSE WORKING TO IMPROVE LITERACY, BY PROVIDING THEM WITH RESOURCES, CONTACTS WITH OTHERS IN THE FIELD, AND OPPORTUNITIES TO DEVELOP THEIR OWN SKILLS AND EXPERTISE IN IMPROVING LITERACY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 225
46 Eversholt Street
London
NW1 1DA
- Ffôn:
- 07842930125
- E-bost:
- info@worldliteracyfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window