Ymddiriedolwyr PORTUGUESE COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1157249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Carla Sofia Araujo Ribeiro Ymddiriedolwr 02 May 2025
Dim ar gofnod
Flavio Serra Ymddiriedolwr 17 January 2025
Dim ar gofnod
Sandra Da Conceicao Mano Ferreira Ymddiriedolwr 14 February 2024
Dim ar gofnod
Maria Conceicao Bruno Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Salome Tomaz dos Santos Ymddiriedolwr 09 June 2023
Dim ar gofnod