ymddiriedolwyr WELLINGTON COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 503857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Newton | Ymddiriedolwr | 29 October 2023 |
|
|
||||
Pam Owen | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Diane Kay Lea | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Russell Appleton | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
WENDY CUMMINS | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Jayne Lane | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Christopher James Powis | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Michael John Perkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
William Albert John Perkins | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Nigel Lawrence Cooper | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Emyr John Saer | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|||||
Sandra Walker | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|||||
Clive France | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
Marc Antony Willimont | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
||||
Keith Stuart Brimley | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Peter John Renwick Manson | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.