EXETER-ETHIOPIA LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Exeter-Ethiopia Link was set up in 1987 to promote a community link between the people of Exeter and the people of Nekemte, the principal town in the region of Wollega, Ethiopia. The charity supports projects related to health, water, education, the environment, women and disabled people in Nekemte and surrounding areas. It also provides information to the people of Exeter on life in Ethiopia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Ethiopia
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1000293 EXETER - ETHIOPIA LINK
- 04 Hydref 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cynthia Palmer | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Kenechukwu Leonard Osanakpo | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Selamawit Uma | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
George Herbert Dexter | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|||||
Penelope Jane Pullen | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Horsefield | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Alma Dawn Swettenham | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.89k | £48.95k | £38.75k | £26.97k | £20.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.04k | £32.88k | £47.63k | £31.76k | £26.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.64k | £36.97k | £23.73k | £6.63k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 04 Oct 2013 as amended on 05 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH, AND THE RELIEF OF POVERTY OF THE PEOPLE OF ETHIOPIA, IN PARTICULAR THE TOWN OF NEKEMTE, WELLEGA, AND SURROUNDING AREAS. ALSO THE EDUCATION OF PEOPLE IN AND AROUND EXETER, DEVON, ENGLAND ABOUT ETHIOPIA AND ITS NEEDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Westminster Avenue
CHESTER
CH4 8JB
- Ffôn:
- 07733103429
- E-bost:
- dawnsw.eel@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window