Hanes ariannol DOCTORS FOR MADAGASCAR UK
Rhif yr elusen: 1153478
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/05/2016 | 11/05/2017 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 11/05/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.66k | £7.80k | £7.14k | £10.92k | £6.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.01k | £7.14k | £3.27k | £60 | £60 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.