ymddiriedolwyr ARMED FORCES PARLIAMENTARY TRUST
Rhif yr elusen: 1159312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WHITESIDE GRAY MP | Cadeirydd | 21 November 2013 |
|
|
||||
Jeremy Justin Greaves | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Baroness Julie Elizabeth Smith of Newnham | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Thomas Carmichael McKane | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Lt Gen Sir Andrew Richard Gregory KBE CB DL | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|||||
Stephen John Doughty MP | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Baroness Fiona Ferelith Hodgson of Abinger CBE | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
William Thomas Tew | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
The Rt Honourable Colonel Robert Alexander Stewart DSO MP | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.