DSSCRIBS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DSSCribs is here to provide Independent Advice to people with difficulty securing a DSS property
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 14 August 2015
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 27 Medi 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cromwell Abiori BENG HON. | Cadeirydd | 12 August 2013 |
|
|
||||
LAWRENCE TAYLOR BSC | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
AUDLEY FRANKLIN BENG HON. | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/08/2014 | 14/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £250 | £300 | |
|
Cyfanswm gwariant | £250 | £500 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 349 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 349 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 715 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 715 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1080 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1080 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1445 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1445 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1810 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1810 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Sep 2013
Gwrthrychau elusennol
OUR OBJECTS 3.1.1 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, SOCIAL AND MENTAL STRESS, BY THE PROVISION OF FREE LEGAL, CONSULTATIVE ADVICE AND SUPPORT TO PERSONS WHO, THROUGH LACK OF MEANS, WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO OBTAIN SUCH ADVICE AND SUPPORT, BY PROVIDING THE FOLLOWING: 3.1.1.1 ONE TO ONE ASSISTANCE OF DSS/LHA HOME SEEKERS IN SECURING A PROPERTY TO RENT AND FREE ACCESS TO A DATABASE OF AVAILABLE DSS PROPERTIES AND LANDLORDS. 3.1.1.2 ADVISING DSS/LHA HOME SEEKERS ON HOW TO SECURE A PROPERTY. 3.1.1.3 PROMOTE THE NEEDS AND REQUIREMENT OF POTENTIAL DSS/LHA (LOCAL HOUSING ALLOWANCE) TENANTS WITH DSS/LHA FRIENDLY LANDLORDS/ESTATE AGENCIES, HOUSING ASSOCIATIONS, PUBLIC AUTHORITIES AND FIGURES, INCLUDING MPS. 3.1.1.4 PROVIDE A FREE FORUM FOR DSS/LHA FRIENDLY LANDLORDS, POTENTIAL DSS/LHA TENANTS, EXISTING DSS/LHA TENANTS AND PEOPLE SEEKING DSS/LHA FLATS OR HOUSES TO DISCUSS HOUSING ISSUES AND EXPERIENCES. 3.1.1.5 ENGAGE AND COLLABORATE WITH DSS TENANTS BY RECRUITING SOME AS, VOLUNTEERS, COMMITTEE OFFICIALS, SURVEY OR RESEARCH ASSISTANT I.E FOCUS GROUPS ETC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
67 Meadow Close HIGH
BARNET
EN5 2UF
- Ffôn:
- 07947825766
- E-bost:
- info@dsscribs.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window