ymddiriedolwyr IKDI
Rhif yr elusen: 1157417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teresa Mary Tideman | Cadeirydd | 29 June 2017 |
|
|
||||
AJAY KAVAN | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|||||
Bastien Charpentier | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Dr Juliane Kronen | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Rosanne Hester Gray | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Richard Jonathan Wolff | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.