Hanes ariannol ASOS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1153946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.34m | £968.69k | £507.79k | £1.17m | £1.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £774.87k | £1.89m | £1.03m | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.12m | £789.35k | £208.86k | £809.62k | £685.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £218.99k | £179.34k | £298.93k | £361.71k | £706.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £850.32k | £670.58k | £1.77m | £669.66k | £706.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £117.95k | £21.46k | £0 | £336.08k | £441.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £101.21k | £82.83k | £121.57k | £24.43k | £32.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.