S.H.A.R.E RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
S.H.A.R.E are dedicated to the welfare of the Siberian Husky in the UK. We help Huskies and Husky crosses that have found themselves in shelters or given up by their owners. Our resources are limited and we rely completely on our volunteers. To prevent more unwanted Huskies we have all our dogs Neutered,chipped and Vaccinated. we need foster homes to look after Huskies who find themselves homeless
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Chwefror 2014: Cofrestrwyd
- SHARE S.H.A.R.E SHARE RESCUE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAIRE MARGARET DALTON | Cadeirydd | 24 September 2013 |
|
|
||||
Allison Condon | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
darren fox | Ymddiriedolwr | 13 August 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.04k | £11.88k | £18.81k | £15.94k | £10.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.62k | £11.61k | £18.45k | £17.88k | £11.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | 17 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | 04 Hydref 2020 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 SEP 2013 AS AMENDED ON 09/01/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY SHALL BE: TO PROMOTE THE HUMANE TREATMENT TOWARDS ANIMALS AND IN PARTICULAR SIBERIAN HUSKIES AND HUSKY CROSS BREEDS BY: (A)PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, AND SECURITY FOR SUCH DOGS WHICH ARE IN NEED FOR THE FOLLOWING REASONS (BUT NOT LIMITED TO) (I)SICKNESS (II) MALTREATMENT (III)POOR CIRCUMSTANCE (B)EDUCATING THE PUBLIC IN MATTERS RELATING TO ANIMAL WELFARE AND IN PARTICULAR THE WELFARE OF SIBERIAN HUSKIES AND HUSKY CROSS BREEDS. ( C) REHOMING ANY ANIMALS THAT COME INTO CHARITIES CARE TO SUITABLE HOMES AND TO OFFER SUPPORT FOR THOSE ANIMALS AND THOSE CARING FOR THEM. (D ) ENSURING THAT ALL ANIMALS ARE NEUTERED AT SUCH TIMES AS IS APPROPRIATE TO PREVENT FURTHER BREEDING AND STRAIN ON ANIMAL WELFARE WORK. ( E) PREVENTING CRUELTY AND SUFFERING TO SUCH ANIMALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
51 Lindsay Road
SHEFFIELD
S5 7WE
- Ffôn:
- 07892646138
- E-bost:
- sharerescue@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window