Hanes ariannol AEROWAVES

Rhif yr elusen: 1155608
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2022
Cyfanswm Incwm Gros £953.91k £540.34k £563.64k £587.91k £143.31k
Cyfanswm gwariant £733.16k £526.99k £600.83k £530.06k £418.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £9.38k £127.88k £119.16k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £953.91k £0 £435.75k £468.75k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Arall £0 £530.97k £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £733.16k £522.61k £583.52k £526.28k N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £4.38k £0 £3.78k N/A
Gwariant - Llywodraethu £36.14k £3.85k £2.50k £2.83k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £148.00k £0 £0 £94.38k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £17.31k £0 N/A