LITTLE CHALFONT COMMUNITY LIBRARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public by the provision of a lending library service for the benefit of residents of Little Chalfont and the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,708 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 06 Mai 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1116149 FRIENDS OF LITTLE CHALFONT LIBRARY
- 29 Tachwedd 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Yellowley | Cadeirydd | 15 October 2018 |
|
|
||||
Wendy Yellowley | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Geraldine Newman | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Gillian Anne Hudgell | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Lady Julia Katrin Hughes-Morgan | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|||||
Michael Graham Richardson | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
MR JON FANTES | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
ROHAN DALE | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
DAVID WOLSTENHOLME | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
ROWLAND GAVIN BUCK | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.56k | £35.27k | £26.10k | £18.62k | £29.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.97k | £18.43k | £20.64k | £21.38k | £21.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.46k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.86k | £29.68k | £16.58k | £6.46k | £10.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 26 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 26 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 29 Nov 2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROVISION OF A LENDING LIBRARY SERVICE FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS OF LITTLE CHALFONT AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 St. Nicholas Close
Amersham
HP7 9NP
- Ffôn:
- 01494762958
- E-bost:
- littlechalfontlibrary@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window