VIRGINIA WATER COMMUNITY PARTNERED LIBRARY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Volunteers run Library and Coffee Shop for the public with books, DVDs and talking books to borrow, free newspapers, computers + copier. Weekly coffee mornings, Rhyme Time for infants and Story Corner for children, Craft Sessions, Computer Sessions, occasional Reading Group and a hub for talks & activity. Displays local activities and caring organisations. Premises hired out to local groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2014: Cofrestrwyd
- VWCPL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Hulley | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Valerie Pike | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Melville Few | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Clare Dimitriou | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
JULIE ERDMANN | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
||||
Nadezhda Yosifova | Ymddiriedolwr | 15 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.34k | £1.88k | £1.75k | £1.83k | £1.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.26k | £1.84k | £1.33k | £1.54k | £1.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 02 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 JAN 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/10/2014
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE BY THE OPERATION, PROMOTION AND IMPROVEMENT OF PUBLIC LIBRARY FACILITIES IN CONJUNCTION WITH LOCAL STATUTORY AUTHORITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Station Parade
Virginia Water
Surrey
GU25 4AD
- Ffôn:
- 01344843397
- E-bost:
- vwaterlibrary@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window