CANCER UNITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cancer United is a cancer support charity for all those whose lives have been affected by a cancer diagnosis It aims to improve the physical and mental wellbeing of cancer patients from diagnosis onwards and those close to them through its active recovery clubs which provide a whole variety of social engagements, its choir and via CU Fitter a cancer specific exercise programme
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Durham
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN SHEWARD | Cadeirydd | 28 November 2013 |
|
|
||||
MARIA BECKETT | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Murphy | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
GESINE HERMANN | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
DAVID STEPHEN LOVELL | Ymddiriedolwr | 05 June 2020 |
|
|
||||
KATHRYN JENNIFER HALL | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Erica Sheward | Ymddiriedolwr | 02 February 2015 |
|
|
||||
HEIDI FISHER | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
||||
Dr SANKHA SUVRA MITRA | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146.20k | £170.39k | £157.92k | £163.10k | £180.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £152.07k | £144.12k | £199.29k | £189.47k | £168.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 JAN 2013
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG PEOPLE WHO HAVE BEEN AFFECTED BY CANCER. TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM CANCER, OR THOSE IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS, BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION. TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF CANCER THROUGH THE PROVISION OF A SUPPORT GROUP, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE TO THEM, THEIR FAMILIES AND FRIENDS. TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS OF PERSONS AFFECTED BY CANCER BY THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT FOR THEM, THEIR FAMILIES AND FRIENDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Millfield House
Station Road
Angmering
Littlehampton
BN16 4HY
- Ffôn:
- 07957829505
- E-bost:
- enquiries@cancerunited.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window