Hanes ariannol GRIMM AND CO. LIMITED
Rhif yr elusen: 1154990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £375.00k | £972.92k | £792.54k | £1.22m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.00k | £559.27k | £436.96k | £544.00k | £580.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £26.80k | £46.36k | £45.99k | £18.25k | £18.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £159.30k | N/A | £368.20k | £677.68k | £791.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £296.69k | £14.50k | £23.56k | £23.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £55.95k | £46.98k | £47.83k | £47.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £620.28k | £731.07k | £1.15m | £1.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £500.05k | £392.26k | £495.68k | £523.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £44.70k | £48.32k | £56.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £1.43k | £14.07k | £14.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £59.22k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.