GRIMM AND CO. LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance learning for public benefit in literacy and to act as a resource for young people up to the age of 18 by providing advice and assistance, organising programmes of learning/education. Helping young people by developing their skills, capacities and capabilities to enable them to participate in society as independent, mature and responsible individuals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,321,437
Roddion a chymynroddion | £11.73k | |
Weithgareddau elusennol | £1.27m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £32.10k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £3.31k |
Cyfanswm gwariant:
£586,443
Codi arian | £43.83k | |
Weithgareddau elusennol | £542.61k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,753 o 1 gontract(au) llywodraeth a £667,448 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £43.83k | |
Gwariant elusennol | £542.61k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £734.99k |
Pobl

14 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
126 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Ann Pogson | Cadeirydd | 12 December 2022 |
|
|
||||
Dr Rachna Joshi | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Katherine Victoria Louise Fergusson | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Philip Turner | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Dan John Whetstone | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Nazim Shabir | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Dr Lauren Rea | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
CHARLOTTE DIMOND | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
OLIVER MANTELL | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £972.92k | £792.54k | £1.22m | £1.35m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £559.27k | £436.96k | £544.00k | £580.49k | £586.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £46.36k | £45.99k | £18.25k | £18.25k | £22.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £368.20k | £677.68k | £791.42k | £667.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £296.69k | £14.50k | £23.56k | £23.86k | £11.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £55.95k | £46.98k | £47.83k | £47.62k | £32.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £620.28k | £731.07k | £1.15m | £1.28m | £1.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £500.05k | £392.26k | £495.68k | £523.69k | £542.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £44.70k | £48.32k | £56.80k | £43.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.43k | £14.07k | £14.15k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £59.22k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £261.71k | £0 | £807.28k | £1.82m | £2.82m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £347.54k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £295.02k | £543.82k | £787.83k | £646.75k | £386.45k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £35.68k | £14.73k | £40.16k | £141.97k | £142.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 NOV 2013
Gwrthrychau elusennol
3.2.1TO ADVANCE LEARNING FOR THE PUBLIC BENEFIT IN LITERACY.3.2.2TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 18, BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE,ORGANISING PROGRAMMES OF LEARNING/EDUCATION AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF:3.2.2.1ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS,CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT,MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS3.2.2.2ADVANCING EDUCATION3.2.2.3RELIEVING THEIR UNEMPLOYMENT;3.2.3TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED,RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE VULNERABLE OR/AND SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY.3.3FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE'SOCIALLY EXCLUDED'MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY,OR PARTS OF SOCIETY,AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS:UNEMPLOYMENT;FINANCIAL HARDSHIP;YOUTH OR OLD AGE;ILL HEALTH(PHYSICAL OR MENTAL);SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS;DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX,RACE,DISABILITY,ETHNIC ORIGIN,RELIGION,BELIEF,CREED,SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT;POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT;RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN;POOR HOUSING(THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS;CRIME(EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Grimm & Co Ltd
Ship Hill
ROTHERHAM
South Yorkshire
S60 2HG
- Ffôn:
- 01709829750
- E-bost:
- info@grimmandco.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window