THE FRIENDS OF YSGOL CEDEWAIN (SPECIAL SCHOOL)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROMOTE THE WELFARE & ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS WHO ATTEND YSGOL CEDEWAIN THROUGH FUND RAISING ACTIVITIES - WE FUND RAISE THROUGH MANY SOURCES; FAYRE'S, SPONSORED EVENTS, APPLICATIONS FOR SPECIFIC GRANTS - WE AIM TO PROVIDE & SUPPORT EQUIPMENT & ACTIVITIES THAT ARE OUTSIDE THE REMIT OF THE LEA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Powys
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1000016 PLAY MONTGOMERYSHIRE
- 21 Mehefin 1979: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF CEDEWAIN (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Dyos | Cadeirydd | 06 March 2025 |
|
|
||||
LISA STEPHENS | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Haf Pugh | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Carys Bowen | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Luke Pinder | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Victoria Knowles | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Elaine Pinder | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Kathryn Pugh | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Graham Davies | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Michelle Jarvis | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
DARREN LEACH | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|
||||
Gillian Sandilands | Ymddiriedolwr | 12 March 1990 |
|
|
||||
CAROLINE PUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.31k | £1.95k | £2.37k | £2.83k | £3.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.57k | £17.73k | £1.17k | £3.01k | £1.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Mehefin 2024 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 02 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 MAY 1979, AS AMENDED 6 OCTOBER 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF YSGOL CEDEWAIN (SPECIAL SCHOOL) AND IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE:- A) TO RAISE FUNDS AND RECEIVE DONATIONS, B) TO PROVIDE ADDITIONAL BENEFITS FOR THE CHILDREN BEYOND THE NORMAL PROVISIONS MADE BY THE EDUCATION AUTHORITY, C) MAINTAIN A MINI BUS, D) PROVIDE CHRISTMAS TREATS.
Maes buddion
THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CADEWAIN SCHOOL
PLANTATION LANE
NEWTOWN
SY16 1LH
- Ffôn:
- 01686627454
- E-bost:
- gills@cedewain.powys.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window