ROSE CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for people who are currently serving or have served in the armed forces and their families,through rehabilitation and transition into civilian life. Assist people with physical and mental disabilities or mental distress. Promote facilities for sport and encourage fitness and healthy living To assist young people to grow to full maturity as individuals and develop social skills
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Mai 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MADSEN | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
MARK STEWART | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
LESTER GALLEY | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.01k | £724 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.94k | £3.55k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 19 Medi 2024 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 28 Mai 2021 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 JAN 2014
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO RAISE FUND FOR CHARITABLE PURPOSES TO EITHER DIRECTLY GRANT OR INDIRECTLY THROUGH THE DISTRIBUTION TO OTHER CHARITABLE ORGANISATIONS, WITH THE SAME OR SIMILAR OBJECTS, TO (A) ASSIST PERSONS WHO ARE CURRENTLY SERVING OR WHO HAVE SERVED IN THE ARMED FORCES AND TO PROMOTE AND PROTECT THE HEALTH OF THOSE THAT HAVE BEEN WOUNDED WHILST SERVING IN THE ARMED FORCES BY MAKING GRANTS TO PURCHASE EQUIPMENT FOR THEIR REHABILITATION (B) PROMOTE THE RELIEF OF PEOPLE OF ALL AGES WHO HAVE PHYSICAL AND MENTAL DISABILITIES AND/OR ARE SUFFERING MENTAL DISTRESS (C) PROMOTE HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF SPORTS (D) TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. (E) TO PROVIDE SUPPORT AND ACTIVITIES FOR YOUNG PEOPLE WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Roseville (Projects) Ltd
Unit 2/A
Guildprime Business Centre
Southend Road
Billericay
CM11 2PZ
- Ffôn:
- 01277630101
- E-bost:
- ken.girkin@roseville.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window