PC NICOLA HUGHES MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The PC Nicola Hughes Memorial Fund aims to provide assistance to children under 21 years who have suffered the loss of a close family member through violent crime by providing funding or services for children in education or employment, our motto is 'Opportunities for the Future', we believe that children who have suffered such a loss deserve to be given opportunities that may no longer exist.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYNDON HUGHES | Cadeirydd | 04 February 2014 |
|
|
||||
Angela-Louise Faulkner | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Steven Walker | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Mark Brook | Ymddiriedolwr | 20 August 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/04/2020 | 29/04/2021 | 29/04/2022 | 29/04/2023 | 29/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.96k | £16.45k | £38.04k | £34.04k | £34.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.52k | £18.03k | £24.92k | £26.94k | £26.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2024 | 15 Ebrill 2025 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2024 | 15 Ebrill 2025 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2023 | 27 Ebrill 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2023 | 27 Ebrill 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2022 | 07 Mawrth 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2022 | 07 Mawrth 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2021 | 07 Mawrth 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2021 | 07 Mawrth 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2020 | 26 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2020 | 26 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Mar 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1. TO RELIEVE POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP AMONG YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 21 AFFECTED BY THE DEATH OR INCAPACITATION OF A CLOSE FAMILY MEMBER AS A RESULT OF VIOLENT CRIME IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING GRANTS, GOODS OR SERVICES TO PERSONS IN NEED AND/OR CHARITIES AND/OR OTHER ORGANIZATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY 2. TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 21 YEARS WHO ARE AFFECTED BY THE DEATH OR INCAPACITATION OF A CLOSE FAMILY MEMBER AS A RESULT OF VIOLENT CRIME IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A. AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION; B. PROVIDING THEIR EDUCATION (INCLUDING THE STUDY OF MUSIC OR OTHER ARTS), TO UNDERTAKE TRAVEL IN FURTHERANCE OF THAT EDUCATION OR TO PREPARE FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE OR PROFESSION ON LEAVING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT; C. PROVIDING GRANTS, GOODS AND/OR SERVICES TO CHARITIES AND/OR OTHER ORGANIZATIONS WORKING TO PROMOTE EDUCATION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Saddleworth Business Centre
Huddersfield Road
Delph
OLDHAM
OL3 5DF
- Ffôn:
- 01457829777
- E-bost:
- info@pcnicolasfund.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window