Hanes ariannol WYCOMBE HOMELESS CONNECTION
Rhif yr elusen: 1156211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £344.35k | £425.07k | £638.36k | £587.18k | £542.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £286.65k | £407.98k | £518.91k | £476.38k | £580.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £516.78k | £587.19k | £476.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £54.21k | £0 | £25.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £14.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £885 | £0 | £2.98k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £66.49k | £0 | £22.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £449.25k | £407.79k | £577.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £160 | £68.60k | £2.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £69.50k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.