MPGN/DDD SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To give help, support and information to patients and families effected by MPGN/DDD kidney diseases by using Website page and for future open family days.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Brimble | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Alexander Liam Gibbs | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Julie Ann Gibbs | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
SUZANNE BRIMBLE HE RGN | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
SARAH ROSE WHITTALL | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100 | £691 | £717 | £29 | £1.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13k | £1.63k | £786 | £908 | £964 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 154 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 154 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 24 Ebrill 2024 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 18 Mai 2023 | 169 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 06 Ionawr 2022 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/11/2013 AS AMENDED ON 17/05/2014
Gwrthrychau elusennol
1)TO PROMOTE THE RELIEF OF PERSONS AFFECTED BY MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS AND DENSE DEPOSIT DISEASE AND THEIR FAMILIES AND CARERS THROUGH THE PROVISION OF ADVICE,INFORMATION AND ADVOCACY;AND2)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC AND THE MEDICAL PROFESSION ON THE SUBJECT OF MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS AND DENSE DEPOSIT DISEASE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
270 Thimblemill Road
Smethwick
B67 6LS
- Ffôn:
- 01214202109
- E-bost:
- info@mpgnddd.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window