ENABLE BUSOGA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Enable Busoga partners with local communities in Uganda. We promote fruit drying, solar and sustainable forestry businesses. We establish school & church links helping with buildings, educational materials and health needs. The Barbara Project helps children with disability, providing village assessment clinics and essential mobility equipment to promote independence and improved quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Uganda
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Gray | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
HELEN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
ANDREW CLIVE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|||||
KATY BARNES | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
PENNY ALLEN | Ymddiriedolwr | 16 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.15k | £12.32k | £10.41k | £11.65k | £7.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.43k | £13.14k | £16.85k | £12.35k | £10.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 16 Jun 2014
Gwrthrychau elusennol
ENABLE BUSOGA EXISTS FOR THE RELIEF OF POVERTY IN SUB-SAHARAN AFRICA BY ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROGRAMMES AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS AND COMMUNITIES TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATON, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 SEYMOUR ROAD
SOUTHAMPTON
SO16 6RH
- Ffôn:
- 02380785349
- E-bost:
- enablebusoga@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window