Merseyside Against Blood Cancers

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trustees continue to be guided by the objectives set out in the CIO Association document. The trustees are mindful of their need to be apprised of current developments in the treatment of leukaemia and related blood cancers and are therefore in continual dialogue with medical staff at the Royal Liverpool University Hospital.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Lerpwl
- Wirral
Llywodraethu
- 12 Mehefin 2014: CIO registration
- THE BLOOM APPEAL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Riches | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Dr Emily Hill | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Gail Ann Aubrey | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Sylvia Jean Segal | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Elaine Isobel kinsella | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Priya Bhatnagar | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
ABILA POINTING MBE | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Frank Donovan | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.83k | £13.50k | £30.88k | £81.31k | £163.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.36k | £10.03k | £75.96k | £70.84k | £102.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 14 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 14 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 12 Jun 2014 as amended on 11 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND MENTAL AND EMOTIONAL DISTRESS OF THOSE PERSONS WITH BLOOD CANCER, THEIR FAMILIES AND CARERS. 2) TO PROVIDE FUNDS TO SUPPORT RESEARCH INTO BLOOD CANCER, ITS CAUSES, TREATMENT AND CURE AND PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. 3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR THOSE INVOLVED IN THE DIAGNOSIS, TREATMENT AND CARE OF THOSE SUFFERING FROM BLOOD CANCERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Liverpool Science Park
131 Mount Pleasant
Liverpool
L3 5TF
- Ffôn:
- 01517053400
- E-bost:
- info@mabc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window