THE HUMMINGBIRD CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Hummingbird Centre offers support, complementary therapy and friendship to people affected by cancer. The focus of our activities is to create a place to meet, get information, be pampered and have fun: a space in which to relax, escape daily life pressures and have the opportunity to talk to others who can help support both practically and emotionally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 09 Ebrill 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNN MARY PRATT | Cadeirydd | 10 July 2015 |
|
|||||
Ian Critchley | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
MECHELLE HARRIS | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
PAUL HARRIS | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.73k | £56.42k | £70.87k | £174.24k | £209.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.73k | £79.57k | £70.78k | £131.94k | £195.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £10.70k | £2.03k | £1.74k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 14 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 14 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 21 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 09 Apr 2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS OF PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BICESTER DIAGNOSED WITH A FORM OF CANCER BY THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT FOR SUCH PERSONS AND THEIR FAMLIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GRANGE COURTYARD
STATION ROAD
LAUNTON
BICESTER
OXFORDSHIRE
OX26 5DX
- Ffôn:
- 01869244244
- E-bost:
- info@thehummingbirdcentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window