THE CAMERON BESPOLKA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust helps young people pursue an interest in nature and especially birds. We will be creating opportunities for young people to learn about nature and also, where possible, how it can lead to a career. We will partner with local organisations to achieve this.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hampshire
- Norfolk
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alasdair Roberton | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Clare Louise Talks | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Sienna Bespolka | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
KEVIN BESPOLKA | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
MEGAN HERMANNA BESPOLKA | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
NICHOLAS JAMES BESPOLKA | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
CORINNE CRUICKSHANK | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £133.71k | £53.54k | £103.56k | £129.44k | £52.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.95k | £23.32k | £398.81k | £45.72k | £35.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Tachwedd 2023 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Apr 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO FURTHER SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE CHARITY TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE, AND IN PARTICULAR; - TO PROMOTE THE EDUCATION AND KNOWLEDGE OF YOUNG PEOPLE IN RELATION TO CONSERVATION AND PROTECTION OF WILD BIRDS AND NATURAL HABITATS; AND - TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE THROUGH THEIR ENGAGEMENT WITH THE NATURAL ENVIRONMENT, AND IN PARTICULAR THEIR APPRECIATION OF WILD BIRDS AND THEIR HABITATS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Giles House
St. Giles Hill
Winchester
SO23 0HH
- Ffôn:
- 01962860418
- E-bost:
- info@cameronbespolka.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window