Hanes ariannol LONDON KALIBARI

Rhif yr elusen: 1158269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (98 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.49k £17.38k £39.63k £30.59k £18.27k
Cyfanswm gwariant £10.07k £7.89k £7.27k £7.93k £12.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.70k N/A N/A N/A