Ymddiriedolwyr COMMUNITY PEOPLE MID SUSSEX

Rhif yr elusen: 1158780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
James William Baldwin Cadeirydd 17 November 2014
Dim ar gofnod
John Charles Bines Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Victoria Dickinson Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Andrew John Langler Ymddiriedolwr 16 May 2022
Dim ar gofnod
David William Mason Ymddiriedolwr 16 May 2022
Dim ar gofnod
Melissa Katherine Case Ymddiriedolwr 16 May 2022
Dim ar gofnod
Patrick Oswald Mayhew Ymddiriedolwr 10 February 2022
Dim ar gofnod
Annette Rosalind Capper Ymddiriedolwr 23 November 2021
Dim ar gofnod
Gabrielle Gardner Ymddiriedolwr 03 February 2021
Dim ar gofnod
PHILIP CHADWELL Ymddiriedolwr 17 November 2014
Dim ar gofnod