Hanes ariannol Ciro & Armand Charity Foundation - Help Children Now

Rhif yr elusen: 1157493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £72.57k £43.72k
Cyfanswm gwariant £550 £1.75k £60 £71.84k £30.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A