ymddiriedolwyr TASTELIFEUK
Rhif yr elusen: 1158516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Mason | Cadeirydd | 24 January 2022 |
|
|||||
Peter Douglas Jackson | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Deborah Niblett | Ymddiriedolwr | 27 March 2020 |
|
|
||||
Zoe Eleanor Mason | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
|
||||
Joanne Hurst | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|
||||
ROBERT DUDLEY | Ymddiriedolwr | 13 January 2017 |
|
|
||||
Dr Ros Simpson | Ymddiriedolwr | 13 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.