THE FRIENDS OF SIBSEY FREE SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising for school
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 1975: Cofrestrwyd
- JOANNE HUTSON (Enw gwaith)
- LOUISE CLAYTON (Enw gwaith)
- MR MARK LASSETTER (Enw gwaith)
- SIBSEY PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Blakey | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Carl Presgrave | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.80k | £5.59k | £1.78k | £5.49k | £3.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13k | £3.75k | £1.90k | £1.77k | £5.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Medi 2024 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Ionawr 2024 | 202 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Gorffennaf 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 SEPTEMBER 1975 AS AMENDED 7 JANUARY 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION WHICH ARE NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY. AS ANCILLARY THERETO AND IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT THE ASSOCIAITON MAY A) FOSTER MORE EXTENDED RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL AND B) ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING IT.
Maes buddion
SIBSEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sibsey Free School
Old Main Road
Sibsey
BOSTON
PE22 0RR
- Ffôn:
- 01205 750335
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window