Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, LIVERSEDGE
Rhif yr elusen: 1157990

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Melusi Sibanda | Cadeirydd | 18 May 2023 |
|
|||||
Linda Kitson | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Jean Fisher | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||
Joyce Barker | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||
STELLA PRESTON | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
GEORGE MICHAEL BARKER | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH CHARLTON | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
ANGELA ELLIS | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
GILLIAN RUTH WALTERS | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
MARGARET MITCHELL | Ymddiriedolwr | 13 August 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.