ymddiriedolwyr UPSTART PROJECTS
Rhif yr elusen: 1157864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Rainer | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Michael Zdanowski | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Frances Perraudin | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Nikeria Tannis | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Amy Clewlow | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Bethan Rowena Troakes | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Thomas Matthew Edwards | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Holly Howe | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
PHOEBE MOSHA HILL | Ymddiriedolwr | 19 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.