HUBBUB FOUNDATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL ENVIRONMENT BY INCREASING PUBLIC KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF HUMAN BEHAVIOUR WHICH IS NOT HARMFUL TO MAN OR OTHER LIVING SPECIES AND TO PLANETARY ECOLOGY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Cyfanswm incwm:
£9,204,619
Roddion a chymynroddion | £6.44m | |
Weithgareddau elusennol | £2.63m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1 | |
Buddsoddiadau | £136.42k | |
Arall | £430 |
Cyfanswm gwariant:
£8,309,042
Codi arian | £79.99k | |
Weithgareddau elusennol | £8.23m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £86,881 o 4 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £79.99k | |
Gwariant elusennol | £8.23m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £895.58k |
Pobl

63 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 4 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Medi 2014: Cofrestrwyd
- HUBBUB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Anton Lackmann | Cadeirydd | 19 March 2025 |
|
|
||||
Jack Paul Taylor | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Samuel Laurence McCarthy | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Louisa Ziane | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Rebecca Sariba Fofana | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Claire Thompson | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Dan Smith | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Stephanie Hayden Lambert | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
DEBORAH MICHELLE LUFFMAN | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
Ryan Matthew Kohn | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
JONATHAN KATZ | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.52m | £3.00m | £4.67m | £8.28m | £9.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.34m | £3.30m | £4.27m | £7.40m | £8.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.26k | £111.71k | £69.36k | £289.35k | £86.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.10k | £71.39k | £4.08k | £289.35k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.15m | £1.45m | £2.10m | £6.38m | £6.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £469 | £1 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.29m | £1.45m | £2.56m | £1.87m | £2.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.43k | £5.34k | £12.86k | £25.82k | £136.42k | |
|
Incwm - Arall | £73.44k | £102.23k | £4.08k | £0 | £430 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.34m | £3.30m | £4.27m | £7.29m | £8.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.28k | £5.65k | £5.83k | £109.80k | £79.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.36k | £26.74k | £17.92k | £43.38k | £20.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £354.00k | £1.84m | £1.11m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £65.21k | £12.23k | £18.92k | £37.31k | £27.82k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.74m | £3.82m | £3.97m | £6.25m | £6.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.04m | £1.17m | £925.34k | £2.35m | £2.07m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 MAY 2014 as amended on 20 May 2020 as amended on 02 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL ENVIRONMENT BY INCREASING PUBLIC KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF HUMAN BEHAVIOUR WHICH IS NOT HARMFUL TO MAN OR OTHER LIVING SPECIES AND TO PLANETARY ECOLOGY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
New Wing
Somerset House
Strand
London
WC2R 1LA
- Ffôn:
- 02037017541
- E-bost:
- hello@HUBBUB.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window