BUILDING HEROES EDUCATION FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BUILDING HEROES WAS FORMED WITH THE VISION OF PROVIDING CONSTRUCTION SKILLS, EMPLOYABILITY TRAINING AND WORK EXPERIENCE TO YOUNG UNEMPLOYED ADULTS AND MILITARY VETERANS, WORKING SIDE BY SIDE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£696,043
Roddion a chymynroddion | £274.11k | |
Weithgareddau elusennol | £421.90k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £41 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£684,352
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £684.35k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £684.35k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £11.69k |
Pobl

25 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caerdydd
- Darlington
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Dyfnaint
- Essex
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Swydd Gaerl?r
- Wiltshire
Llywodraethu
- 16 Hydref 2014: CIO registration
- BHEF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Tucker MBE | Cadeirydd | 27 March 2020 |
|
|
||||
Jason Lee Glover | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Byron Miller | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Jamie Ian Gibbs | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Derek Mynott | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
John Glyn Evans | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Rose Michelle Augoustie | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Jan Dale | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Frank Dodson | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Michael John Betteridge | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Noel Atkins | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
DEBBIE PORTER | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
PETER BRADBURY | Ymddiriedolwr | 04 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £279.77k | £490.26k | £423.95k | £694.02k | £696.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £236.20k | £242.78k | £460.28k | £743.47k | £684.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £481.95k | £274.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £212.07k | £421.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £41 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £743.47k | £684.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.78k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £11.86k | £6.08k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £100 | £100 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £172.44k | £188.83k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £296.04k | £295.85k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 04 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 04 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 26 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 26 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 16 Oct 2014 as amended on 21 May 2020
Gwrthrychau elusennol
The objects of the CIO are: 1. “For the public benefit to advance the education of (a) ex-armed forces personnel and members of their immediate families and (b) socially and/or economically disadvantaged persons aged 18 and over and (c) other persons who may wish to attend educational courses provided by the Charity for the persons set out in (a) and (b) above in Construction and Horticultural Skills in such ways as the charity trustees think fit, including by providing their education and preparing them for entry to any occupation, trade or profession”. 2. “To advance in life and help young people through providing support and activities which develop their skills, capacities and capabilities to enable them to participate in society as mature and responsible individuals”. 3. “To promote social inclusion for the public benefit amongst people aged 18 and over who are socially excluded and by preventing ex-armed forces personnel from becoming socially excluded and relieving the needs of those people who are socially excluded and assisting them to integrate into society”. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS; CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY). 4. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE AND WHICH ARE CONSISTENT WITH THE MAIN OBJECTS OF THE CHARITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Building Heroes
Level 2
Southpoint
Old Brighton Road
Lowfield Heath
CRAWLEY
- Ffôn:
- 03309126200
- E-bost:
- info@buildingheroes.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window