ymddiriedolwyr BUILDING HEROES EDUCATION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1158886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Tucker MBE | Cadeirydd | 27 March 2020 |
|
|
||||
James Whitmore | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Michael John Betteridge | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
Noel Atkins | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Andrew Foster | Ymddiriedolwr | 03 August 2018 |
|
|
||||
DAVID BARLING | Ymddiriedolwr | 28 July 2017 |
|
|
||||
DEBBIE PORTER | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
PETER BRADBURY | Ymddiriedolwr | 04 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.