ROCKY-LEE'S LITTLE FEET

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
provide financial relief to parents in the UK who cannot afford a memorial headstone for their stillborn baby, by providing funding towards the costs of a headstone and the provision of memory bears, memory boxes and equipment whilst raising awareness of the impact of pregnancy and baby loss with a view to bringing comfort to bereaved parents and their families after the loss of a baby.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2014: CIO registration
- RLLF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Fowler | Cadeirydd | 02 November 2016 |
|
|||||
Emma Creswick | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Neil Fowler | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
Martin Coopey | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|
||||
ELAINE BAKER | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.03k | £12.33k | £16.89k | £7.53k | £8.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.63k | £9.64k | £11.36k | £7.66k | £12.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.03k | £4.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 28 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 28 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 18 NOV 2014 AMENDED ON 20 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROVIDE FINANCIAL RELIEF AND ASSISTANCE TO PEOPLE IN THE UK WHO CANNOT AFFORD A MEMORIAL HEADSTONE OR PLAQUE FOR THEIR STILLBORN BABY, BORN AFTER 24 WEEKS OF GESTATION BY PROVIDING FUNDING TOWARDS THE COSTS OF A MEMORIAL HEADSTONE OR PLAQUE; AND 2) TO RELIEVE THE MENTAL AND EMOTIONAL DISTRESS OF NEWLY BEREAVED MOTHERS/PARENTS BY A) THE PROVISION OF MEMORY BEARS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE IN HEREFORD HOSPITAL'S LABOUR WARD AND RAISING AWARENESS OF THE IMPACT OF PREGNANCY AND BABY LOSS WITH A VIEW TO BRINGING COMFORT TO BEREAVED PARENTS AND THEIR FAMILIES AFTER THE LOSS OF A BABY, AND B) PROVIDING SPECIALIST SUPPORT AND EQUIPMENT TO ASSIST THEM DURING AND AFTER LABOUR AT HEREFORD HOSPITAL LABOUR WARD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Oakland Terrace
Walford Road
ROSS-ON-WYE
Herefordshire
HR9 5PU
- Ffôn:
- 01989 495044
- E-bost:
- sian@rockyleeslittlefeet.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window