ymddiriedolwyr SUB-SAHARA ADVISORY PANEL
Rhif yr elusen: 1159990
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutale Merrill OBE | Cadeirydd | 05 December 2022 |
|
|||||
Loyce Eades | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Elemchi Nwosu | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Richmond Asante Appah | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Donald Tatenda Mutale | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Hannah Afoluke Adedapo | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Molly Mwila Sexton | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Donald Timothy Mlewa Dr | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
TARIG SANOUSI | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
||||
Fred Zimba | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.