COCOON FAMILY SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ACTIVITIES CURRENTLY SUSPENDED. To provide advice, information, support and counselling to families affected by perinatal mental health issues. To support those with lived experience to engage in coproduction and engagement processes to improve services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2018
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,420 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 28 Hydref 2014: CIO registration
- SUPPORTING FAMILIES AFFECTED BY ANTENATAL AND POSTNATAL DEPRESSION (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosie Lowman | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Marie Louise Hurworth | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Gabriella Bailey | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Jessica Lilienthal | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £937 | £20.79k | £19.02k | £32.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £563 | £4.70k | £11.68k | £31.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £22.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £9.97k | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 372 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 372 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 738 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 738 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1103 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1103 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1468 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1468 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 28 Oct 2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH AMONGST WOMEN SUFFERING FROM ANTENATAL OR POSTNATAL DEPRESSION AND THEIR FAMILIES IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF ADVICE, SUPPORT AND COUNSELLING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SIXTH FLOOR
3 Space
International House
6 Canterbury Crescent
LONDON
SW9 7QD
- Ffôn:
- 07500427122
- E-bost:
- info@cocoonfamilysupport.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window