ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. ANDREW, RUGBY
Rhif yr elusen: 1160223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Edmund James Newey | Cadeirydd | 16 September 2020 |
|
|||||||||||
Simon Armstead | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||||||||
JOHN PATRICK O'ROURKE | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||||||||
Philip Edwin Johnson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Alison Gilmour Baxter | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||||
Helen Bryant | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||||||
Rev Sharon Lucy Crofts | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||||||
Nonhlanhla Khumalo | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||||||
Ronald Victor Smith | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||||||
Edward John Stanley Old | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||||||
BRYAN JOHN ACFORD | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||||||||
MARGARET MOIRA GATWARD | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||||||||
Hashmuk Mistry | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||||||||
Ian Ifor Sheppard | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||||||||
Chris Homer | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||||||||
John Goddard | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|
||||||||||
Joyce Woodings | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.