Hanes ariannol LIFE LEISURE TRUST
Rhif yr elusen: 1159092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.71m | £8.38m | £7.65m | £7.70m | £8.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.52m | £9.35m | £7.83m | £8.74m | £10.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.33m | £3.18m | £3.23m | £2.80m | £2.88m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £847.21k | £338.99k | £2.28m | £911.37k | £577.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.35k | £3.86k | £630 | £9.45k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.93k | £21.30k | £9.48k | £9.58k | £7.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.68m | £8.36m | £7.64m | £7.68m | £8.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.52m | £9.35m | £7.83m | £8.74m | £10.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.43k | £5.20k | £10.80k | £10.93k | £14.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £10.26k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.