PRAYER STORM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian faith in particular (but not limited to) by the provision of Christian literature and other Christian materials, the development of Christian education in schools, universities and colleges and the provision of training on prayer to churches, other religious and secular education organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Mai 2015: CIO registration
- PRAYERSTORM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Mark Holt | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
PAUL BOOTH | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|||||
Rev Paul Alan Lloyd | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|
||||
John Samuel Maroa | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|
||||
REBECCA REVELEY | Ymddiriedolwr | 07 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.46k | £204.26k | £459.79k | £349.03k | £329.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.65k | £185.26k | £283.00k | £303.94k | £357.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 13 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 May 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN PARTICULAR (BUT NOT LIMITED TO) BY THE PROVISION OF CHRISTIAN LITERATURE AND OTHER CHRISTIAN MATERIALS, THE DEVELOPMENT OF CHRISTIAN EDUCATION IN SCHOOLS, UNIVERSITIES AND COLLEGES AND THE PROVISION OF TRAINING ON PRAYER TO CHURCHES, OTHER RELIGIOUS AND SECULAR EDUCATION ORGANISATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Prayer Storm
100 Church Road
Gatley
Cheadle
SK8 4NQ
- Ffôn:
- 07724795887
- E-bost:
- info@prayerstorm.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window