BEACON HUB BRIGHTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
An educational centre specialising in the neighbouring Beacon Hill Local Nature Reserve's flora and fauna, and the Beachy Head West Marine Conservation Zone's marine life by utilising an indoor & outdoor classroom providing workshops and interactive displays supporting and promoting biodiversity conservation, wildlife habitat protection, archaeology, heritage and the arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brighton And Hove
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2014: CIO registration
- BHB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN FRANCIS BUTLER BA HONS | Cadeirydd | 29 April 2014 |
|
|
||||
Vaness Devitt | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
Bernard Turnbull | Ymddiriedolwr | 25 August 2015 |
|
|||||
ATLANTA JANE COOK BA HONS | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.47k | £7.33k | £7.47k | £3.74k | £1.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.32k | £6.20k | £1.82k | £4.35k | £1.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 09 Hydref 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 09 Hydref 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 18 Awst 2024 | 323 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 18 Awst 2024 | 323 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 18 Awst 2024 | 688 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 18 Awst 2024 | 688 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 22 Ebrill 2022 | 204 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 22 Ebrill 2022 | 204 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 16 Hydref 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 16 Hydref 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 11 Dec 2014
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECTS ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC:- 1)TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION, MAINTENANCE AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT BY WAY OF, BUT NOT LIMITED TO, CARING FOR THE LAND OWNED BY THE CHARITY IN SUCH A WAY AS TO PROTECT WILDLIFE HABITATS AND CONSERVE BIODIVERSITY; AND 2)TO ADVANCE EDUCATION AND PROMOTE THE ARTS THROUGH AN EDUCATIONAL CENTRE SPECIALISING IN THE NEIGHBOURING BEACON HILL LOCAL NATURE RESERVE’S FLORA AND FAUNA, THE BEACHY HEAD WEST NEWLY DESIGNATED MARINE CONSERVATION ZONE’S MARINE LIFE AND ARTS AND CRAFTS BY UTILISING AN INDOOR AND OUTDOOR CLASSROOM PROVIDING WORKSHOPS AND INTERACTIVE INFORMATION AND DISPLAYS THAT SUPPORTS AND PROMOTES CONSERVATION, ARCHAEOLOGY, HERITAGE AND THE ARTS. F
Maes buddion
BEACON HILL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 NORTHGATE CLOSE
ROTTINGDEAN
BRIGHTON
BRIGHTON
Sussex
BN2 7FT
- Ffôn:
- 07767 341 059
- E-bost:
- beaconhubbrighton@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window