FRENCH BULLDOG RESCUE GB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Breed specifc rescue of French Bulldogs, we are a non profit organisation run by two volunteers Karen and Rachel,we have never bred or shown dogs our interest is wholly with the rescue aspect of the breed .All the dogs are neutered, chipped , vaccinated and come with 5 weeks free insurance our goal is to place healthy and happy French Bulldogs into well-matched, carefully screened forever homes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Hydref 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN CROSSAN | Cadeirydd | 27 April 2014 |
|
|
||||
Nicola Clough | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Courteney Garsden | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
JOANNE STOCK | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||
Penny Griffin | Ymddiriedolwr | 17 April 2017 |
|
|
||||
MELANIE BARKER | Ymddiriedolwr | 14 April 2017 |
|
|
||||
FIONA CUE | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
SONIA RAMAGE | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
KIM WATTS | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.81k | £14.71k | £6.60k | £5.78k | £4.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.40k | £9.60k | £4.57k | £11.41k | £3.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 07 Chwefror 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 APR 2014 AS AMENDED ON 10/10/2014
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECT ("THE OBJECT") IS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF DOGS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TYPES OF BULLDOG BREEDS, IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH DOGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 COLUMBIA WAY
GROVE
Wantage
Oxfordshire
OX12 0QJ
- Ffôn:
- 07769907730
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window